Hanes ariannol THE SMALL BUSINESS RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 1096309
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £69.03k £92.54k £92.54k £0 £0
Cyfanswm gwariant £83.02k £78.12k £78.12k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A