Hanes ariannol DUCKLINGS OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1096181
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.12k | £88.15k | £71.86k | £75.05k | £76.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.91k | £96.63k | £72.64k | £63.75k | £71.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.87k | £76.04k | £63.34k | N/A | £68.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £62.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.