Hanes ariannol LEIGHTON BUZZARD CANOE CLUB

Rhif yr elusen: 1099468
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 644 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £27.68k £33.49k £39.67k £22.96k £17.80k
Cyfanswm gwariant £15.95k £16.02k £31.01k £20.73k £11.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A