Ymddiriedolwyr 9TH KNOWSLEY (HALEWOOD) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1096145

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIG WELSBY | Cadeirydd | 17 October 2022 |
|
|
||||
Paul Riccio | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Claire Williams | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH LEADER | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
TRACEY HENGLER | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
JAYNE CROSS | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Cross | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Michael Owen Webb | Ymddiriedolwr | 11 September 2016 |
|
|
||||
Linda Hale | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.