Hanes ariannol FRIENDS OF THE DATCHET HEALTH CENTRE

Rhif yr elusen: 1098325
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £4.60k £1.75k £5.11k £256 £627
Cyfanswm gwariant £22.90k £5.77k £615 £8.95k £492
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A