Hanes ariannol ST JOHN LLOYD PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1096383
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £2.47k £711 £1.34k £138 £105
Cyfanswm gwariant £3.07k £876 £691 £1.49k £106
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A