Hanes ariannol CHINA CHILDREN AND TEENAGERS' FUND

Rhif yr elusen: 1098837
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014
Cyfanswm Incwm Gros £113.93k £61.73k £1.51k £0 £0
Cyfanswm gwariant £164.26k £100.50k £20.09k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A