Hanes ariannol THE DOVE AND THE DOLPHIN

Rhif yr elusen: 1100119
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £46.00k £28.18k £47.28k £82.04k £52.94k
Cyfanswm gwariant £36.32k £29.17k £19.32k £68.19k £80.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A