Hanes ariannol THE DANDE CHILD PROJECT

Rhif yr elusen: 1099320
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.80k £2.31k £2.20k £3.24k £4.44k
Cyfanswm gwariant £2.82k £0 £4.47k £0 £4.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A