Hanes ariannol NORTHFIELDS EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1099067
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £64.22k £243.16k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £109.34k £497.58k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A