Hanes ariannol HOLNE CHASE PRIMARY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1097846
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £19.04k £19.66k £25.21k £22.37k £27.30k
Cyfanswm gwariant £18.30k £20.64k £26.45k £21.77k £28.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A