Hanes ariannol YORK WHEELS LIMITED

Rhif yr elusen: 1096926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £189.29k £175.90k £139.38k £380.07k £193.77k
Cyfanswm gwariant £218.15k £132.89k £145.33k £254.29k £360.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £15.07k £14.61k £7.66k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £73.24k £137.05k £81.74k £313.20k £106.80k