Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ('RCCG') VICTORY CENTRE FOR ALL NATIONS

Rhif yr elusen: 1097800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £52.30k £58.23k £51.14k £72.80k £99.26k
Cyfanswm gwariant £60.11k £62.00k £53.34k £70.20k £93.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.85k N/A N/A N/A