Hanes ariannol RAUNDS ST PETERS SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1097771
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.04k £2.94k £2.80k £2.78k £5.75k
Cyfanswm gwariant £1.43k £1.88k £4.22k £1.58k £4.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A