Hanes ariannol HIGHLIGHTS PRODUCTIONS

Rhif yr elusen: 1100920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £267.29k £184.67k £268.20k £299.87k £377.88k
Cyfanswm gwariant £268.87k £151.22k £261.66k £262.73k £382.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £154.27k £180.31k £210.62k £59.19k £33.22k