Hanes ariannol ONE WORLD WILDLIFE

Rhif yr elusen: 1099353
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £19.26k £21.55k £7.93k £4.68k £2.46k
Cyfanswm gwariant £24.92k £22.45k £10.46k £4.14k £2.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A