Hanes ariannol PENNY LANE DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1099720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.18k | £69.38k | £58.15k | £57.77k | £50.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.45k | £73.22k | £44.34k | £61.55k | £72.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | £1.35k | £13.13k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.00k | £29.43k | £5.64k | £1.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.