Hanes ariannol HIVE BRADFORD

Rhif yr elusen: 1100741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £227.96k £318.46k £143.74k £170.44k £101.63k
Cyfanswm gwariant £213.87k £235.21k £205.14k £193.07k £169.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £200
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.50k £34.90k N/A £42.46k £28.45k