Hanes ariannol AL-SHEKHLY TRUST - LEICESTER

Rhif yr elusen: 1099498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.37k £15.80k £18.48k £24.82k £29.24k
Cyfanswm gwariant £14.70k £14.28k £18.87k £26.36k £28.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A