Hanes ariannol NAGORIK MANCHU (CIVIC FORUM)

Rhif yr elusen: 1100260
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.80k £5.05k £6.85k £9.17k £4
Cyfanswm gwariant £3.31k £5.99k £4.78k £7.04k £7.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A