Hanes ariannol HULL ASYLUM SEEKERS' SUPORT GROUP LIMITED

Rhif yr elusen: 1105890
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £130.49k £132.99k £142.71k £149.53k £149.53k
Cyfanswm gwariant £142.51k £132.89k £141.98k £156.83k £156.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A