ymddiriedolwyr HEALTHPROM
Rhif yr elusen: 1100459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatiana Golub | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Natalie Bonnett | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Aliya Boranbayeva | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
James Coleman | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Dr Barbara Profeta | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Richard Andrew Hobbs Holland | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Joe Long | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
SIMON RAY | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.