ymddiriedolwyr GALPHAY VILLAGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1101342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talitha Sanders | Cadeirydd | 07 June 2023 |
|
|
||||
Iain Charles Clegg | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Debs Donaldson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Bernard Sanders | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Kim Lafford | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Duke | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
Douglas James Metcalfe | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
Petra Antonia Maria Oldeman | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Mal Smart | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.