Hanes ariannol RYKNELD C. P. SCHOOL P.T.F.A.

Rhif yr elusen: 1099772
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.53k £13.41k £3.02k £7.76k £17.07k
Cyfanswm gwariant £13.67k £14.48k £1.03k £5.01k £7.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A