Hanes ariannol GOSPORT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Rhif yr elusen: 1099775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.45k £8.33k £10.38k £11.52k £10.56k
Cyfanswm gwariant £20.19k £4.51k £13.04k £9.28k £10.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A