Hanes ariannol AUTISM BEDFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1100722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £818.57k £841.87k £1.28m £2.11m £2.35m
Cyfanswm gwariant £793.50k £746.27k £1.13m £1.75m £2.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £122.80k £122.80k £122.80k £124.85k £1.13m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.68k £165.09k £214.68k £279.61k £160.45k
Incwm o roddion a chymynroddion £137.28k £80.82k £38.68k £21.57k £25.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £125.87k £99.18k £200.66k £261.98k £151.72k
Incwm - Weithgareddau elusennol £552.31k £660.01k £1.03m £1.81m £2.14m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £289 £113 £101 £6.79k £24.88k
Incwm - Arall £2.83k £1.75k £6.21k £5.02k £4.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £578.81k £654.88k £973.91k £1.58m £1.95m
Gwariant - Ar godi arian £214.69k £91.39k £153.21k £177.14k £162.02k
Gwariant - Llywodraethu £7.27k £6.25k £10.97k £8.85k £17.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0