Ymddiriedolwyr FRIENDS OF BERNADETTE R.C. SCHOOL

Rhif yr elusen: 1100687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Aleksandra Wojtow Cadeirydd 14 October 2022
Dim ar gofnod
Claire McGill Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Kerry Conway Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Michelle Stephenson Ymddiriedolwr 14 October 2022
Dim ar gofnod
Rachele Rizzi Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Anna Wieczkowski Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Colette Acres Ymddiriedolwr 19 February 2018
Dim ar gofnod