Hanes ariannol FRIENDS OF ABBEYDALE PICTURE HOUSE

Rhif yr elusen: 1101215
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011
Cyfanswm Incwm Gros £66.70k £85.02k £59.96k £87.48k £44.87k
Cyfanswm gwariant £57.44k £78.89k £59.57k £52.95k £33.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A