Hanes ariannol HILLSTOWN COMMUNITY ACTION GROUP

Rhif yr elusen: 1103405
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.91k £20.48k £24.38k £3.11k £3.73k
Cyfanswm gwariant £4.69k £23.45k £17.87k £6.18k £3.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A