Hanes ariannol FRIENDS OF NEWNHAM INFANT AND NURSERY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1101999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.75k £15.32k £23.98k £32.15k £38.38k
Cyfanswm gwariant £29.91k £6.96k £10.56k £13.47k £29.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A