Hanes ariannol SENSE ABOUT SCIENCE

Rhif yr elusen: 1101114
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012
Cyfanswm Incwm Gros £198.24k £260.79k £332.45k £405.57k £339.61k
Cyfanswm gwariant £200.29k £257.13k £255.83k £343.67k £378.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A