Hanes ariannol THE MANSION OPEN HOUSE MOBILE

Rhif yr elusen: 1102665
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £38.47k £112.21k £24.44k £445 £0
Cyfanswm gwariant £36.88k £92.07k £36.08k £590 £9.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A