Hanes ariannol NORTHFIELD NURSERY

Rhif yr elusen: 1102329
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £53.00k £42.37k £45.56k £51.28k £37.03k
Cyfanswm gwariant £52.09k £50.40k £41.66k £51.28k £37.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A