Hanes ariannol COTSWOLD AND STROUD VOLUNTEERS

Rhif yr elusen: 1103109
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £552.56k £599.55k £634.87k £813.94k £770.41k
Cyfanswm gwariant £478.95k £563.46k £719.03k £865.84k £804.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £70.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £121.51k
Incwm o roddion a chymynroddion £298.37k £271.42k £162.43k £165.62k £156.34k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £72.16k £115.58k £252.09k £391.60k £370.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol £168.22k £199.13k £204.36k £243.00k £223.97k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £384 £434 £508 £126 £25
Incwm - Arall £13.43k £12.99k £15.49k £13.59k £19.78k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £427.72k £472.53k £466.66k £489.93k £447.62k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.23k £5.32k £10.18k £15.99k £13.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0