Hanes ariannol FRIENDS OF ST MARY'S SCHOOL, AMERSHAM

Rhif yr elusen: 1101732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.26k £17.00k £8.03k £22.80k £22.86k
Cyfanswm gwariant £56.05k £45.08k £14.94k £12.56k £13.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A