Hanes ariannol SPITAL TONGUES BEACON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1102046
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £9.27k £7.65k £18.39k £3.38k £4.60k
Cyfanswm gwariant £9.15k £4.64k £16.61k £3.31k £3.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A