Hanes ariannol WEST HUNTSPILL SCHOOL UNDER FIVES GROUP

Rhif yr elusen: 1103785
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £45.11k £52.24k £60.21k £49.72k £50.79k
Cyfanswm gwariant £49.26k £48.55k £56.81k £58.59k £43.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £40.28k £48.43k N/A £40.97k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £2.24k