Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH (VICTORY CENTRE)

Rhif yr elusen: 1102503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.58k £41.61k £49.01k £89.93k £50.41k
Cyfanswm gwariant £51.44k £32.88k £43.34k £57.07k £52.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A