Hanes ariannol TEST VALLEY PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1102251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.46k £4.75k £5.31k £4.10k £3.21k
Cyfanswm gwariant £14.25k £2.19k £3.32k £2.19k £5.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A