Hanes ariannol THE POTTER'S HOUSE CHRISTIAN CENTRE NOTTINGHAM

Rhif yr elusen: 1103146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £94.63k £91.26k £83.20k £76.92k £87.45k
Cyfanswm gwariant £102.37k £91.77k £85.43k £75.23k £88.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A N/A N/A N/A