Hanes ariannol HAREFIELD ACADEMY TRUST

Rhif yr elusen: 1102755
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £10.68m £16.07m £17.36m £8.22m £7.19m
Cyfanswm gwariant £4.84m £5.02m £5.60m £7.76m £8.53m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £185.60k £252.32k £303.85k £143.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £218.96k £221.77k £436.36k £520.47k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £15.64m £16.84m £7.46m £6.52m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £31.35k £50.38k £13.13k £975
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £5.00m £5.57m £7.74m £8.50m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £23.25k £21.51k £16.54k £26.28k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0