Hanes ariannol OPERA EAST PRODUCTIONS

Rhif yr elusen: 1102819
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £93.54k £10.97k £117.34k £93.02k £52.22k
Cyfanswm gwariant £97.70k £5.02k £159.55k £69.62k £52.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A