Hanes ariannol RYICO (UK) RWANDAN YOUTH INFORMATION COMMUNITY ORGANISATION (UNITED KINGDOM)
Rhif yr elusen: 1104274
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.29k | £145.52k | £57.30k | £114.23k | £81.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.69k | £113.93k | £120.42k | £71.70k | £73.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.16k | £7.16k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.