Ymddiriedolwyr FRIENDS OF DAVIES LANE SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1102835

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asa Eriksson | Cadeirydd | 11 October 2019 |
|
|
||||
Nicholas Claridge | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Rebecca O'Neill | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Abbie Winter | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Katharine Alice Vincent | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Angela Mihaela Ion | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Shama Hayat | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Nadia Higham | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Anna Rothwell | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.