Hanes ariannol KYU-YO-BU-SHIN

Rhif yr elusen: 1103024
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £3.30k £2.86k £2.10k £2.00k £0
Cyfanswm gwariant £3.57k £3.18k £2.54k £2.61k £1.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A