Hanes ariannol WORSBROUGH BRIDGE BOWLING CLUB

Rhif yr elusen: 1105735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.37k £2.34k £3.74k £3.52k £3.71k
Cyfanswm gwariant £2.72k £4.47k £3.90k £4.12k £4.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A