Hanes ariannol LIVERPOOL EPILEPSY ASSOCIATION & FRIENDS

Rhif yr elusen: 1103265
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £69 £211 £199 £199 £199
Cyfanswm gwariant £13 £12 £12 £12 £12
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A