Hanes ariannol NORMAN HOUSE (SHEFFIELD) LIMITED

Rhif yr elusen: 1103550
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/03/2008 13/03/2009 13/03/2010 31/03/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £181.19k £193.19k £198.40k £207.86k £174.60k
Cyfanswm gwariant £172.13k £184.19k £190.09k £189.97k £267.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A