Hanes ariannol EASTBOURNE ASTRONOMICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1105267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.18k £787 £1.85k £2.49k £2.36k
Cyfanswm gwariant £1.29k £460 £1.11k £2.98k £2.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A