Hanes ariannol HAIG COLLIERY MINING MUSEUM

Rhif yr elusen: 1103729
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £449.06k £138.64k £190.56k £286.60k £72.48k
Cyfanswm gwariant £457.24k £132.34k £179.01k £282.86k £125.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A